江洪平,男,汉族,1972年1月出生,江西都昌人,大学文化,1995年7月参加工作,1998年7月加入中国共产党。
1995年7月至2000年1月,任都昌县汪墩乡干部;
2000年1月至2000年7月,任都昌县南峰镇副镇长;
2000年7月至2002年3月,任都昌县南峰镇党委委员、纪委书记;
2002年3月至2003年3月,任都昌县南峰镇党委副书记、纪委书记;
2003年3月至2005年4月,任都昌县中馆镇党委副书记;
2005年4月至2006年4月,任都昌县纪委案件审理室主任;
2006年4月至2011年4月,任都昌县大沙镇党委副书记、镇长;
2011年4月至2011年10月,任都昌县左里镇党委副书记、镇长;
2011年10月至2016年6月,任都昌县多宝乡党委书记;
2016年6月至2016年12月,待安排;
2016年12月至2017年3月,任都昌县房地产管理局局长;
2017年3月至2018年1月,任都昌县房地产管理局党总支书记、局长;
2018年1月至2019年10月,任都昌县审计局党总支书记、局长;
2019年10月至今,任都昌县审计局党组书记、局长。